Balassagyarmat |
1944-1947.09.11 |
gazdálkodó |
Magyar Államrendőrség Vidéki Főkapitánysága Politikai Rendészeti Osztály Balassagyarmati Kirendeltség |
1947.09.12-1948.09.09 |
nyomozó |
BM ÁVH Budakörnyéki Osztály Balassagyarmati Kirendeltség |
1948.09.10-1948.12.16 |
járási államvédelmi előadó |
BM ÁVH Kiképzési Törzs |
1948.12.17 |
N/A |
BM ÁVH E/3. alosztály (6 hónapos Dzerzsinszkij Tiszti Tanosztály) |
1949.01.01-1949.06.30 |
hallgató |
BM ÁVH Szolnoki Osztály |
1949.07.15-1949.12.31 |
osztályvezető-helyettes |
ÁVH Szolnoki Osztály |
1950.01.01-[1950.05.15] |
osztályvezető-helyettes |
ÁVH Szolnoki Osztály |
[1950.05]-1951.01.14 |
osztályvezető |
ÁVH Miskolci Osztály |
1951.01.15-[1951.10.02] |
osztályvezető |
MDP Pártfőiskola (1 éves) |
1951.09-1952.07 |
hallgató |
ÁVH Szabolcs-Szatmármegyei Osztály |
1952.07 |
osztályvezető |
ÁVH Borsod-Abaúj Zemplénmegyei Osztály |
[1952.08.01]-1952.12.18 |
N/A |
ÁVH I. Főosztály Törzs |
1952.12.19-1953.07.30 |
mb. főosztályvezető-helyettes |
BM V. Osztály |
1953.07.31-1954.05.31 |
osztályvezető-helyettes |
BM VI. Osztály |
1954.06.01-1954.07.31 |
mb. osztályvezető |
BM VI. Osztály |
1954.08.01-1956.06.28 |
osztályvezető |
BM I. Főcsoportfőnökség Titkárság |
1956.06.29-1956.10 |
titkárságvezető |
BM Politikai Nyomozó Főosztály Titkárság |
1956.11.09 |
titkárságvezető |
BM ORFK II. Főosztály Elnöki Osztály |
1957.01.01 |
osztályvezető |
BM ORFK II. Főosztály Vizsgálati Osztály |
1957.03-[1957.06.07] |
N/A |
BM ORFK II. Főosztály Titkárság |
1957.04.09 |
N/A |
BM II/2. Osztály |
1957.04.10 |
"T" állományban |
Állományból törölve |
1957.06.10 |
N/A |
BM II/3. Osztály Törzs alosztály (Titkárság) |
1957.06.14 |
titkárságvezető |
Létszámfelettiként elbocsájtva |
1957.06.15 |
|
Leszerelve a polgári életbe történő áthelyezéssel |
1957.07.05 |
|
Külügyminisztérium, Futár Osztály |
1957-[1958] |
futár |
Külügyminisztérium |
[1966.02.28] |
főelőadó |
Külügyminisztérium |
[1970.03.03] |
osztályvezető |
Külügyminisztérium, Igazgatási Főosztály |
[1981] |
főosztályvezető-helyettes |
MNK Nagykövetség, Dar es Salaam |
[1983.04.27]-[1986.11.30] |
nagykövet |