Blau Mátyás vaskereskedő |
1946.08.15-1948.08.31 |
kereskedő tanonc |
MOSZK Mátészalka |
1948.09.01-1948.12.31 |
kereskedősegéd |
Szövetkezeti Áruellátó Nemzeti Vállalat, Mátészalka |
1949.01.01-1950.02.28 |
kereskedősegéd |
Népbolt Vállalat, Nyíregyháza |
1950.03.17-1951.04.05 |
üzletvezető |
ÁVH Nyíregyházi Osztály |
1951.04.06-1951.10.31 |
N/A |
ÁVH Szabolcs-Szatmármegyei Osztály |
1951.11.01-1953.07.07 |
N/A |
BM Szabolcs-Szatmár megyei Főosztály |
1953-1953 |
N/A |
BM Dzerzsinszkij Tiszti Továbbképző Iskola (1 éves) |
1953-1954.10.02 |
hallgató |
BM Szabolcs-Szatmár megyei Főosztály V. Osztály |
1954.10.03-1955.12.19 |
főoperatív beosztott |
BM Szabolcs-Szatmár megyei Főosztály IV. Osztály |
1955.12.20-1956 |
főoperatív beosztott |
BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály |
1957.02.16 |
főoperatív beosztott |
BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály V. Alosztály |
[1961.07.05] |
operatív beosztott |
BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Alosztály |
1964.06.11-1969.10.31 |
operatív beosztott |
BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Alosztály |
1969.11.01-1971.06.30 |
főoperatív beosztott |
BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály |
1971.07.01-1978.05.31 |
operatív tiszt |
BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Osztály |
1978.06.01-1979.11.30 |
főoperatív beosztott |
BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály |
1979.12.01-1982.02.28 |
kiemelt főoperatív beosztott |
BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály |
1982.03.01-1985.08.31 |
osztályvezető |
Nyugállományba helyezve |
1985.08.31 |
N/A |