Weiss Manfréd Acél- és Fémművek Rt., Csepel |
[1937]-[1941] |
szerszám és géplakatos tanonc |
Weiss Manfréd Acél- és Fémművek Rt., Csepel |
[1941]-1942 |
szerszám és géplakatos |
M. kir. 2. hadsereg 1. repülőtér-építő munkásszázad, szervízműhely |
1942-1944.11 |
munkaszolgálatos |
N/A |
1945.09 |
szerszám és géplakatos |
Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitánysága Politikai Rendészeti Osztály |
1945.10 |
nyomozó |
Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitánysága Politikai Rendészeti Osztály, kispesti politikai csoport |
1946 |
csoportvezető |
Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztály XVI. alosztály |
1947 |
szemletiszt |
Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztály XVI. alosztály |
1947-1948 |
alosztályvezető-helyettes |
Elbocsátva |
1949.01 |
|
Külügyminisztérium |
1949.01-1949.08 |
N/A |
ÁVH I. Főosztály |
1949.08-1950.09.16 |
csoportvezető |
N/A |
1951.01-1953.09.01 |
internált |
Április 4. Építőipari Szövetkezet, Budapest |
1953-1954 |
fődiszpécser |
BM |
1954-1956.08 |
alosztályvezető |
Elbocsátva |
1956.08 |
|
MTA Központi Fizikai Kutató Intézet |
1956.08-1957.01.31 |
N/A |
ORFK II/III. Osztály |
1957.03-1957.05 |
alosztályvezető |
BM II/5. Osztály |
1957.05 |
alosztályvezető |
BM II/5-d alosztály |
1957.10.14-1958.01.31 |
alosztályvezető |
BM II/3. Osztály |
1958.02.01 |
N/A |
BM II/3-1. alosztály |
1958.06.15-1958.09.14 |
alosztályvezető (SZT) |
BM II/3-G alosztály |
1958.09.15-1961.11.14 |
alosztályvezető és egyben osztályvezető-helyettes (SZT) |
BM II/5. Osztály |
1961.11.15-1962.08.15 |
osztályvezető-helyettes |
Leszerelve a polgári életbe történő áthelyezéssel |
1962.08.15 |
|