Lénárt Lajos fajszi kisiparos műhelye |
1933-1936 |
borbélytanonc |
Magánszemély falusi és budapesti foglalkoztatók |
1936-1944 |
segédmunkás, kubikus, napszámos |
Nyári mezőgazdasági idénymunkák, Fajsz |
1945-1945 |
N/A |
Rendőrőrs, Komló |
1945-1946 |
járőrtárs |
Rendőrőrs, Magyarszék |
1946-1946 |
járőrtárs |
Kitelepítő karhatalmi zászlóalj |
1946.05-1947.11 |
karhatalmista |
Rendőrőrs, Vaskút |
1947.11-1948 |
járőrparancsnok |
Rendőrőrs, Csávoly |
1948-1948 |
őrsparancsnok |
Rendőrőrs, Sükösd |
1949-1949 |
őrsparancsnok |
Rendőrőrs, Hercegszántó |
1949-1949 |
őrsparancsnok-helyettes |
Pótlóidomító szakasz, Kiskunhalas |
1950-1950 |
szakaszparancsnok-helyettes |
Rendőrkapitányság, Kiskunhalas |
1951-1951 |
őrparancsnok |
Rendőrkapitányság, Kiskunhalas |
1951-1951 |
a kapitányság vezetőjének politikai helyettese |
Kecskeméti Városi és Járási Rendőrkapitányság |
1952-1952 |
a kapitányság vezetője |
BM előkészítő tanfolyam |
1952-1953 |
hallgató (vezényelve) |
Szovjetunió, a szovjet milícia felső iskolája |
1953-1954 |
hallgató (tartósan vezényelve) |
BM Fejér Megyei Főosztály Adonyi Járási Osztály |
1954-1956.10 |
osztályvezető |
BM Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály |
1957.01.01-1957.02.18 |
csoportvezető |
BM Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály V. Alosztály |
1957-1962.07 |
alosztályvezető |
BM Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság III. Osztály |
1962.08.01-1964.09.20 |
osztályvezető-helyettes |
BM Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Alosztály |
1964.09.21-1970.04.18 |
alosztályvezető |
Nyugállományba helyezve |
1970.04.19 |
N/A |