Gróf Dessewffy uradalom |
1941-1942 |
szerződéses mezőgazdasági munkás |
N/A |
1943-1949 |
N/A |
Magyar Honvédség 1/2. honvéd lövészzászlóalj, Tolna és Zalaegerszeg |
1949-1950 |
katonai szolgálat (csapatszolgálat) |
ÁVH II. Főosztály, 3. Honvédkerületi Parancsnokság Elhárító Osztály, Szeged |
1950.07-1950.10 |
nyomozó |
ÁVH II. Főosztály, 4. Honvéd Helyőrségi Kórház, Debrecen |
1950.10-1951.01 |
operatív beosztott (elhárító tiszt) |
ÁVH II. Főosztály, MN Pf. 5784 (Központi Lőszerraktár), Törökbálint |
1951.01-1952.01 |
operatív beosztott (elhárító tiszt) |
ÁVH II. Főosztály Törzs Tájékoztató Csoport |
1952.01-1952.10 |
előadó |
ÁVH II. Főosztály, MN Pf. 5951 (1. lovashadosztály), Nyíregyháza |
1952.10-1953.07 |
operatív beosztott (elhárító tiszt) |
BM III. Osztály, MN Pf. 5951 (1. lovashadosztály), Nyíregyháza |
1953.08-1953.10 |
operatív beosztott (elhárító tiszt) |
BM III. Főosztály, MN Pf. 8317 (4. lövészhadosztály) Elhárító Osztály, Nyíregyháza |
1953.11-1954.10 |
főoperatív beosztott (elhárító tiszt) |
BM III. Főosztály, MN Pf. 6060 (4. lőszerbázis), Nyírtelek |
1954.10-1956.10 |
operatív beosztott (elhárító tiszt) |
Magyar Néphadsereg Pf. 6060 (4. lőszerbázis), Nyírtelek |
1956.11-1957.06 |
operatív beosztott (elhárító tiszt) |
BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály VIII. Alosztály |
1957.07-1958.01 |
vizsgáló |
BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály |
1958.01-1958.06 |
értékelő és tájékoztató tiszt |
BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály V. Alosztály |
1958.06.16-1961.07.14 |
csoportvezető |
BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály V. Alosztály |
1961.07.15-1961.11.14 |
mb. alosztályvezető |
BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály V. Alosztály |
1961.11.15-1962.08 |
alosztályvezető |
BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-1. Alosztály |
1962.08-1963.12.31 |
alosztályvezető |
BM Komárom Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-1. Alosztály |
1964.01.01-1966 |
alosztályvezető |
BM Komárom Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Alosztály |
1966-1971.06.30 |
alosztályvezető |
BM Komárom Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály |
1971.07.01-1979.10.31 |
osztályvezető |
eközben: BM Komárom Megyei Rendőr-főkapitányság Állambiztonsági Szerve |
1976.11.17-1977.06.30 |
megbízva a főkapitány áb. helyettesének helyettesítésével |
Nyugállományba helyezve |
1979.10.31 |
N/A |