N/A |
1927-1930 |
autószerelő-tanonc |
N/A |
1930-1931 |
autószerelő-segéd |
Fővárosi kertészet, gombgyár, Újpesti Posztógyár Rt. |
1932-1935 |
segédmunkás |
M. kir. Honvédség Központi Híradó Iskola |
1935.10-1937.09 |
honvéd |
Ganz és Társa - Danubius Villamossági-. Gép-, Waggon-, és Hajógyár Rt. |
1937-1945 |
lakatos |
Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitánysága Politikai Rendészeti Osztály X. kerületi politikai főcsoport |
1945.03-1945.06 |
nyomozó |
Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitánysága Politikai Rendészeti Osztály J csoport |
1945.06 |
nyomozó |
Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányság Politikai Rendészeti Osztály I. alosztálytörzs "A" főcsoport 2. szakcsoport |
1945.12 |
nyomozó |
Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztály Környezettanulmányozó és Lefigyelő alosztály |
1946.10-1948.09 |
nyomozó |
BM ÁVH VII. alosztály |
1949.09-1949.12 |
nyomozó |
ÁVH B/6. alosztály |
[1950.01.05] |
N/A |
ÁVH I/5. Osztály |
1950.03.02 |
N/A |
ÁVH VI/1. Osztály |
1950.03.03-1950.05 |
nyomozó |
ÁVH VI/2-d alosztály |
1950.05-1951.04 |
alosztályvezető |
ÁVH VI/2. Osztály |
1951.04-1951.11 |
osztályvezető-helyettes |
ÁVH VI/2-b alosztály |
1951.11-1952.08 |
alosztályvezető, egyben osztályvezető-helyettes |
ÁVH Budapesti Osztály |
1952.08-1953.09 |
alosztályvezető |
BM Budapesti Főosztály I. alosztály |
1953.09-1954.01 |
alosztályvezető |
BM Budapesti Főosztály Ipari-Mezőgazdasági szabotázselhárító Osztály |
1954.01-1956.10 |
osztályvezető |
Dzserzsinszkij Államvédelmi Tiszti Továbbképző Iskola |
1956.01-1956.10 |
hallgató |
BM Budapesti Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály |
1956.11-1957.08 |
főoperatív beosztott |
BM II/8-g alosztály |
1957.08.16-1962.06.01 |
alosztályvezető |
Nyugállományba helyezve |
1962.06.01 |
|
BM III/I-8. Osztály |
1967.12.01-1969.12.31 |
előadó |