Antónia major (Fejér megye) |
1945 |
gazdasági cseléd |
N/A |
1945-1947 |
gazdálkodó |
Badacsony Vidéki Bazalt és Mészkő Vállalat |
1947-1951.08.07 |
N/A |
ÁVH Székesfehérvári Osztálya IV. Alosztály |
1951.08.08-1951.09.30 |
operatív munkás |
ÁVH Fejérmegyei Osztály IV. Alosztály |
1951.10.01-1953.07.07 |
operatív munkás |
BM Fejér megyei Főosztály Személyzeti Osztály |
1953-1954 |
N/A |
BM Fejér megyei Főosztály XI. Alosztály |
1954-1955 |
csoportvezető |
BM Fejér megyei Főosztály VI. Osztály |
1955-1955 |
mezőgazdasági instruktor |
MDP Öthónapos Pártiskola |
1956.02.20-1956.07 |
hallgató |
BM Fejér megyei Főosztály VI. Osztály |
1956.07-1956.10.29 |
főoperatív beosztott |
Állományból elbocsájtva |
1956.12.01 |
N/A |
BM Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály |
1956.12.01 |
beosztott |
BM Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály VI. Alosztály |
1957-1961 |
főoperatív beosztott |
BM Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály VI. Alosztály |
1961-1962 |
csoportvezető |
BM Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-2. Alosztály |
1962-1964.05.31 |
csoportvezető |
BM Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Alosztály |
1964.06.01-1966.01.31 |
főoperatív beosztott |
BM Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Alosztály |
1966.02.01-1967.03.31 |
operatív beosztott |
BM Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Alosztály |
1967.04.01-1970.10.31 |
főoperatív beosztott |
BM Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Alosztály |
1970.11.01-1971.06.30 |
alosztályvezető |
BM Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály |
1971.07.01-1975.02.15 |
osztályvezető |
MSZMP BM Szervek Nógrád Megyei Bizottsága |
1975.02.16-1980.02.03 |
PB titkár |
Nyugállományba helyezve |
1980.02.03 |
N/A |