Zalaszentgyörgy |
1941-1943 |
mezőgazdasági munkás |
Telekes |
1943-1944 |
mezőgazdasági cseléd |
Fejér megye |
1944.04-1944.10 |
mezőgazdasági munkás |
Telekes |
1944-1945.02 |
erdőmunkás |
Szovjet Vörös Hadsereg |
1945-1946 |
kisegítő |
Földműves Szövetkezet, Telekes |
1946-1947 |
gépmunkás |
Telekes |
1947-1947 |
alkalmi munkás |
Telekes |
1947-1948.04 |
erdőmunkás |
MH 2. Önálló Fogatolt Hegyiágyús Üteg, Szekszárd |
1948.04.15-1948.10.19 |
honvéd |
Honvéd Kossuth Akadémia |
1947.10.20-1948.07.19 |
hallgató |
HM II. Főcsoportfőnökség MH Folyami Flotilla Elhárító Csoport |
1949.07.20-1949.09 |
"D" tiszt |
3 hetes katonai elhárító tanfolyam |
1949.10.01-1949.10.30 |
hallgató |
HM II. Főcsoportfőnökség Rákosi Páncélos Tisztiiskola Elhárító alosztály |
1949.11.02-1950.01.31 |
előadó |
ÁVH II. Főosztály Rákosi Páncélos Tisztiiskola Elhárító alosztály |
1950.02.01-1951.06.14 |
előadó |
ÁVH V/4. Osztály Dzserzsinszkij Államvédelmi Tisztiiskola |
1951.06.15 |
hallgató |
ÁVH II. Főosztály MN 7. Gépesített hadosztály (Pf:6417) Elhárító Osztály, Esztergom |
1952.01.10-1952.05.15 |
osztályvezető-helyettes |
ÁVH II. Főosztály MN 7. Gépesített hadosztály (Pf:6417) Elhárító Osztály, Esztergom |
1952.05.16-1953.07 |
osztályvezető |
BM III. Osztály MN 7. Gépesített hadosztály (Pf:6417) Elhárító Osztály, Esztergom |
1953.07-1953.12.11 |
osztályvezető |
BM III. Főosztály MN 7. Gépesített hadosztály (Pf:6417) Elhárító Osztály, Esztergom |
1953.12.12-1956.10 |
osztályvezető |
Orosz nyelvtanfolyam |
1955.04.01-1955.08.10 |
hallgató |
1 éves operatív iskola, Szovjetunió |
1955.08.11-1956.08.25 |
hallgató |
BM II/1. Osztály 4. Gépkocsizó Lövészhadosztály (Pf:1394) Elhárító Osztály, Gyöngyös |
1957.05.01-1962.08.14 |
osztályvezető |
BM III/IV. Csoportfőnökség 4. Gépkocsizó Lövészhadosztály (Pf:1394) Elhárító Osztály, Gyöngyös |
1962.08.15-1966.01.04 |
osztályvezető |
BM III/IV. Csoportfőnökség 15. Gépkocsizó Lövészhadosztály (Pf:7314) Elhárító Osztály, Nyíregyháza |
1966.01.15-1967.09.30 |
osztályvezető |
BM III/IV. Csoportfőnökség 25. Harckocsiezred (Pf:9935), Tata |
1967.10.01-1971.05.15 |
főoperatív tiszt |
Elbocsájtva fegyelmi úton |
1971.05.15 |
|