Szombathelyi cipőgyár |
1944-1949 |
gyári munkás |
BM ÁVH Szombathelyi Osztály |
1949.12.12-1949.12.31 |
operatív beosztott |
ÁVH Szombathelyi Osztály |
1950.01.01-1951.10.31 |
operatív beosztott |
ÁVH Vasmegyei Osztály Szentgotthárdi Kirendeltség |
1951.11.01-1952.09 |
operatív beosztott |
ÁVH Dzerzsinszkij Tiszti Iskola (1 éves) |
1952.09-1953.08 |
hallgató (tartósan vezényelve) |
BM Vas megyei Főosztály I. Osztály |
1953.09-1956.10 |
alosztályvezető |
BM Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály Körmendi Kirendeltség |
1957.01.15-1957.09.14 |
kirendeltségvezető |
BM Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály II. Alosztály |
1957.09.15-1958.09.05 |
mb. alosztályvezető |
BM Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály II. Alosztály |
1958.09.06-1958.10.19 |
csoportvezető |
BM Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Körmendi Járási Rendőrkapitányság |
1958.10.20-1962.08.05 |
a rendőrkapitányság vezetője |
BM Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedést Ellenőrző Csoport |
1962.08.06-1963.08.31 |
csoportvezető (parancsnok) |
BM Vas Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Alosztály |
1963.09.01-1966.10.19 |
főoperatív tiszt |
BM Vas Megyei Rendőr-főkapitányság III/II-A. Alosztály |
1966.10.20-1969.07.14 |
csoportvezető |
BM Vas Megyei Rendőr-főkapitányság III/II-A. Alosztály |
1969.07.15-1971.06.30 |
alosztályvezető-helyettes |
BM Vas Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Osztály |
1971.07.01-1972.10.31 |
osztályvezető-helyettes |
BM Vas Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Osztály |
1972.11.01-1973.05.31 |
mb. osztályvezető |
BM Vas Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Osztály |
1973.06.01-1979.09.30 |
osztályvezető |
Nyugállományba helyezve |
1979.09.30 |
N/A |