Vagon- és gépgyár, Győr |
1948-1950 |
segédmunkás, majd ipari tanuló |
Vagon- és gépgyár, Győr |
1950-1951 |
esztergályos |
Magyar Néphadsereg Gábor Áron Tüzértechnikus Tiszti Iskola |
1951-1953 |
növendék |
Magyar Néphadsereg Pf. 2910 (15. honi légvédelmi tüzérhadosztály), Veszprém |
1953.10-1956.10 |
tüzértechnikus (hivatásos katonatiszt) |
Honvéd Karhatalmi Ezred, Veszprém |
1956.11-1957.01 |
karhatalmista |
Tiszti operatív feldolgozó csoport? |
1957.01-1957.07 |
N/A |
BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály |
1957.08.01-1957.10 |
operatív beosztott |
BM Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola (6 hónapos politikai nyomozó tanfolyam) |
1957.11-1958.05 |
hallgató |
BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály Várpalotai Kirendeltség |
1958 |
operatív beosztott |
BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály Várpalotai Kirendeltség |
1959 |
mb. kirendeltségvezető |
BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály VI. Alosztály |
1959.10-1961.08.14 |
operatív beosztott |
BM Központi Tiszti Iskola Rendőrtiszti Akadémia |
1961.08-1962.01 |
hallgató |
BM Központi Tiszti Iskola Idegen Nyelvi Főiskola |
1962.01-1964 |
hallgató |
BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság III/II-A. Alosztály |
1964.07.15-1968.11.03 |
operatív beosztott |
BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság III/II-A. Alosztály |
1968.11.04-1969.08.14 |
főoperatív beosztott |
BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság III/I. Alosztály |
1969.08.15-1979.04.30 |
főoperatív beosztott |
BM Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Osztály |
1979.05.01-1982.08.31 |
főoperatív tiszt |
BM Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság III/I. Alosztály |
1982.09.01-1987.06.30 |
alosztályvezető |
Nyugállományba helyezve |
1987.06.30 |
N/A |