BM II/12. Osztály |
1960.04.16 |
távírász |
BM III/V-3. Osztály |
1962 |
N/A |
BM III/V-5. Osztály |
[1964] |
N/A |
BM Idegen Nyelvi Főiskola |
1966-1967 |
hallgató |
BM Győr-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Alosztály |
1967.07.01-1967.10.20 |
operatív beosztott |
BRFK Politikai Osztály III. alosztály D csoport (BRFK Politikai Osztály III/d. csoport) |
1967.10.21-1969.08.14 |
operatív beosztott |
BRFK Politikai Osztály I. alosztály (BRFK III/I. alosztály) |
1969.08.15-1971.08.31 |
főoperatív beosztott |
BM IV/I Csoportfőnökség Műszaki Tanfolyam |
1971.09.01-1972.06.30 |
hallgató |
BRFK ÁB. Szerve III/I. Alosztály |
1972.07.01 |
operatív tiszt |
BRFK ÁB. Szerve III/I. Alosztály |
1975.09.01-1976.10.14 |
főoperatív tiszt |
BRFK ÁB. Szerve III/I. Alosztály |
1976.10.15-1977.01.30 |
mb. alosztályvezető |
BRFK ÁB. Szerve III/I. Alosztály |
1977.02.01-1980.02.10 |
főoperatív tiszt |
BRFK ÁB. Szerve III/I. Alosztály |
1980.02.11-1980.06.30 |
mb. alosztályvezető |
BRFK ÁB. Szerve III/I. Alosztály |
1980.07.01-1981.02.28 |
főoperatív tiszt |
Szovjetunió Állambiztonsági Bizottság Vörös Zászlóval kitűntetett Központi Hírszerző Főiskola |
1981.03.01-1981.07.31 |
hallgató |
BRFK ÁB. Szerve III/I. Alosztály |
1981.08.01-1982.09.30 |
főoperatív tiszt |
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ÁB Szerv III/I. Alosztály |
1982.10.01-1989.12.30 |
alosztályvezető |
Rokkantsági nyugállományba helyezve |
1989.12.31 |
|