Különböző budapesti és környéki gyárak, üzemek |
1949-1951 |
segédmunkás, lakatos |
ÁVH Belső Karhatalom, Budapest |
1951.02.18-1953 |
sorkatonai szolgálat |
BM Belső Karhatalom, Budapest |
1953.10.10-1954.12.06 |
"T" irodai ügyviteli kezelő |
Kunhegyesi Járási Tanács |
1954-1956 |
előadó |
BM belső karhatalmi zászlóalj, Veszprém |
1956.05.28-1956.10 |
"T" irodai ügyviteli kezelő |
Böszörményi úti karhatalmi alakulat, Budapest |
1956.11-1956.12 |
karhatalmista |
BM karhatalmi zászlóalj, Szombathely |
1957.01-1957.09 |
nyilvántartó tiszt |
BM II/4. Osztály Szombathelyi Alosztály Veszprémi Kirendeltség |
1957.09.15-1962.05 |
operatív beosztott |
BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály VI. Alosztály |
1962.06.15-1962.08 |
operatív beosztott |
BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-2. Alosztály |
1962.08-1966 |
operatív beosztott |
BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság III/II-A. Alosztály |
1966-1971.02.17 |
operatív beosztott |
BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság III/II-A. Alosztály |
1971.02.18-1971.06.30 |
főoperatív tiszt |
BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Osztály |
1971.07.01-1978.06.30 |
kiemelt főoperatív tiszt |
BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Várpalota Városi Rendőrkapitányság |
1978.07.01-1984.01.31 |
kapitányságvezető |
BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Osztály |
1984.02.01-1988.12.31 |
osztályvezető |
Nyugállományba helyezve |
1988.12.31 |
N/A |