Konzervgyár Vasmegyer |
1942-1947 |
munkás |
Horváth Gépgyár Budapest |
1947-1950 |
lakatos és hegesztő |
Magyar Honvédség Pétervására |
1950-1950 |
honvéd |
Magyar Honvédség Páncélos Műmesteri Iskola Budapest |
1950-1950 |
hallgató |
Magyar Néphadsereg Abasár |
1953 |
N/A |
BM Heves megyei Főosztály Gyöngyösi Városi és Járási Osztály |
1953-1955.01.31 |
operatív beosztott |
BM Heves megyei Főosztály VI. Osztály |
1955.02.01 |
operatív beosztott, instruktor |
BM Heves megyei Főosztály VI. Osztály |
1956.01.01 |
mb. osztályvezető |
BM Heves megyei Főosztály VI. Osztály |
|
osztályvezető |
BM Dzerzsinszkij Tiszti Továbbképző Iskola (1 éves) |
1956.09-1956.10 |
hallgató |
BM Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály |
1957.02.09 |
operatív beosztott |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály II. Alosztály |
1957.03.31-1957.04.30 |
főoperatív beosztott |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály VII. Alosztály |
1957.05.01-1957.06.30 |
csoportvezető |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály VII. Alosztály |
1957.07.01-1962.05 |
alosztályvezető |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály II. Alosztály |
1962.06.01-1962.06.30 |
mb. alosztályvezető |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály II. Alosztály |
1962.07.01-1962.08 |
alosztályvezető |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Alosztály |
1962.08-1963.03.15 |
alosztályvezető |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-2. Alosztály |
1963.04.01-1964.05.18 |
operatív beosztott |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Alosztály |
1964.05.19-1964.12.14 |
operatív beosztott |
Elbocsátva |
1964.12.15 |
N/A |