N/A |
1945 |
kőművestanuló |
Pécsi Építőipari Technikum |
1947-1951 |
tanuló |
ÉM. 43. sz. Állami Építőipari Vállalat, Budapest |
1951-1951.12.31 |
építésztechnikus, majd építésvezető |
ÁVH VII. Főosztály |
1952.01.01 |
ellenőr |
ÁVH VII. Főosztály |
1953.09.28 |
N/A |
BM Anyagi és Technikai Főosztály Építési Osztály Elhelyezési és Lakásügyi alosztály |
[1954.06.07] |
N/A |
BM Központi Gazdasági Osztály |
1954.11.15 |
főelőadó |
BM IV. Osztály |
1954.11.16 |
operatív beosztott |
I. Forradalmi Karhatalmi Ezred |
1956.11.07-1957.01.14 |
karhatalmista |
BM ORK II. Főosztály III. Osztály |
1956.11.15 |
operatív beosztott ("T" állományban) |
ORFK II/III. Osztály |
1957.01.15 |
operatív beosztott |
BM II/5-f alosztály |
1957.05-1959.08.31 |
csoportvezető |
1 éves operatív iskola, Szovjetunió |
1958.09.01-1959.08.17 |
hallgató |
BM II/5-f alosztály |
1959.09.01-[1960.04.22] |
alosztályvezető-helyettes |
BM II/5-f alosztály |
1960.10.01-1961.08.15 |
mb. alosztályvezető |
BM II/5-f alosztály |
1961.08.16 |
alosztályvezető-helyettes |
BM II/5-c alosztály |
1961.09-[1962.08.29] |
alosztályvezető-helyettes |
BM III/III-1. Osztály |
1962.09.04 |
alosztályvezető-helyettes |
BM III/III-2. Osztály |
[1963.12.20] |
N/A |
BM III/III. Csoportfőnökség |
[1964.08.13] |
N/A |
BM Idegen Nyelvi Főiskola |
1964.08.01-1967.07.15 |
hallgató |
BM III/II-2. Osztály |
1967.07.15 |
csoportvezető |
BM III/II-3/C alosztály |
[1968]-[1969.05.10] |
csoportvezető |
BM III/II-3. Osztály |
[1969.04.11] |
alosztályvezető-helyettes |
BM III/II-3/C alosztály |
1969.08.15-1970.01.14 |
alosztályvezető-helyettes |
BM III/II-1/A alosztály |
1970.01.15-1971.06.30 |
alosztályvezető |
BM Rendőrtiszti Főiskola Állambiztonsági Tanszék |
1971.07.01-1976.05.31 |
tanár |
Vietnami Demokratikus Köztársaság |
1975.08.26-1976.02 |
szakoktató |
BM Rendőrtiszti Főiskola Állambiztonsági Tanszék |
1976.06.01-1978.08.31 |
főtanár |
BM Rendőrtiszti Főiskola Állambiztonsági Tanszék Elhárító Szakcsoport |
1978.09.01-1983.01.31 |
kiemelt vonalvezető főtanár |
BM Rendőrtiszti Főiskola Állambiztonsági Tanszék Alapelvek Szakcsoport |
1983.02.01-1984.06.30 |
szakcsoportvezető tanár |
Nyugállományba helyezve |
1984.06.30 |
|