Vörös Csillag Traktorgyár |
1954.06.15-1954.10.15 |
gépmunkás |
? |
1954-1955 |
tanuló |
Építő Tudományos Intézet Hydromechanikai Laboratórium |
1955-? |
laboráns |
KPM Szerelőipari Vállalat |
?-1957 |
fűtésszerelő-segítő |
Vegyesipari JAvító Vállalat, Budapest, VIII. kerület |
1957-1958 |
karbantartó |
Csatornázási Művek |
1958-1958.09 |
karbantartó |
Magyar Néphadsereg Pf. 9935 (31. nehéz harckocsi és rohamlöveg ezred), Tata |
1958.09-1960.11 |
tényleges katonai szolgálat |
Fővárosi Gázművek |
1960-1964 |
szerelő, műszaki ellenőr |
BRFK Politikai Osztály II. alosztály (BRFK III/II. alosztály) |
1964.05.29-1967 |
operatív tiszt |
BRFK Politikai Osztály II/A alosztály (BRFK III/II-A alosztály) |
1967-1971.06.30 |
operatív tiszt |
BRFK ÁB. Szerve Értékelő, Tájékoztató és Titkársági Alosztály |
1971.07.01-1972.10.08 |
alosztályvezető |
Rendőrtiszti Főiskola 10 hónapos előkészítő tanfolyam |
1972.10.09-1973.08.31 |
hallgató |
Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő Állambiztonsági Bizottság Főiskolája kémelhárító tiszti továbbképző tanfolyam |
1973.09.01-1974.06.19 |
hallgató |
BRFK ÁB. Szerve Értékelő, Tájékoztató és Titkársági Alosztály |
1974.06.20-1975.01.31 |
alosztályvezető |
BM III/II-5/B alosztály |
1975.02.01-1981.11.30 |
kiemelt főoperatív tiszt |
BM III/II-3/C alosztály |
1981.12.01-1984.08.31 |
kiemelt főoperatív tiszt |
Rokkantsági nyugállományba helyezve |
1984.08.31 |
|