N/A |
1933-1941 |
cseléd |
N/A |
1941-1946 |
mezőgazdasági munkás, cseléd, kubikos |
N/A |
1946-1949 |
földműves |
Dózsa MGTSZ, Hajdúsámson |
1949-1950 |
Tsz-tag |
MN "Ságvári" Hadtáp Tiszti Iskola, tartalékos tiszti tanfolyam |
1950.05.10-1950.08 |
hallgató |
N/A |
1950.09-1954.06.30 |
MDP titkár |
BM Heves megyei Főosztály |
1954.07.01-1956.10 |
operatív munkás |
Dózsa MGTSZ, Hajdúsámson |
1956.11.15-1957.01.25 |
alkalmi munkás |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Hevesi Járási Rendőrkapitányság Bűnügyi Alosztály |
1957.01.26-1957.04.28 |
nyomozó |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály |
1957.04.29-1962.06.14 |
operatív beosztott |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Hevesi Járási Rendőrkapitányság Bűnügyi Alosztály |
1957.05.01-1958.03.05 |
főoperatív beosztott |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály |
1962.06.15 |
operatív beosztott |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság III. Osztály III/III-2. alosztály |
1964.06.14 |
N/A |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság III. Osztály III/II. alosztály |
1964.06.15-1971.06.30 |
főoperatív beosztott |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Osztály |
1971.07.01-1972.02.28 |
főoperatív beosztott |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Osztály |
1972.03.01-1972.09.30 |
mb. osztályvezető |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Osztály |
1972.10.01-1980.03.31 |
osztályvezető |
BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Állambiztonsági Szerve |
1980.04.01-1981.10.31 |
a főkapitány állambiztonsági helyettese |
Nyugállományba helyezve |
1981.10.31 |
|