Uradalom (?) |
? |
gazdasági cseléd, juhász |
Magyar Államrendőrség Somogy Megyei Főkapitányság Marcali Járási Rendőrkapitányság |
1945.06.01-1946.10 |
próbarendőr |
Magyar Államrendőrség Baranya Megyei Főkapitányság Szigetvári Járási Rendőrkapitányság Drávafoki Rendőrőrs |
1946.10-1948.11 |
a rendőrőrs vezetője, parancsnok |
BM ÁVH Pécsi Osztály |
1948.11.15-1949.03 |
nyomozó |
BM ÁVH Pécsi Osztály |
1949.03-? |
járási államvédelmi előadó (a marcali járási rendőrkapitányság mellett) |
BM ÁVH Pécsi Osztály |
?-? |
járási államvédelmi előadó (a paksi járási rendőrkapitányság mellett) |
BM ÁVH Pécsi Osztály Barcsi Kirendeltség |
?-1950.06 |
? |
ÁVH Szekszárdi Osztály II. (Kémelhárítási) Alosztály |
1950.06-1951.10.31 |
alosztályvezető |
ÁVH Tolnamegyei Osztály II. (Kémelhárítási) Alosztály |
1951.11.01-1952.08 |
alosztályvezető |
ÁVH Nógrádmegyei Osztály II. (Kémelhárítási) Alosztály |
1952.08-1953.09 |
alosztályvezető |
BM Nógrád megyei Főosztály Kémelhárítási Osztály |
1953.09.30-1953.10.31 |
osztályvezető |
BM Dzerzsinszkij Tiszti Továbbképző Iskola |
1953.11.01-1954 |
hallgató |
BM Dzerzsinszkij Tiszti Továbbképző Iskola |
1954.07.15-1956.10 |
tanár (a háromhónapos operatív szeminárium vezetője) |
Karhatalmi fegyveres erők |
1956.11-1957.03 |
karhatalmista |
BM II/2-j alosztály |
1957.03-1960.07 |
főoperatív beosztott (megyei instruktor) |
BM Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály |
1960.07.08-1962 |
osztályvezető-helyettes |
BM Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság III. Osztály |
1962-1963.06.30 |
osztályvezető-helyettes |
BM Komárom Megyei Rendőr-főkapitányság III. Osztály |
1963.07.01-1971.06.30 |
osztályvezető |
eközben: MSZMP KB Pártfőiskola |
1966.09.01-1968.06.30 |
hallgató |
BM Komárom Megyei Rendőr-főkapitányság Állambiztonsági Szerve |
1971.07.01-1975.01.31 |
a főkapitány állambiztonsági helyettese |
BM III/II-11/B alosztály |
1975.02.01-1979.10.31 |
alosztályvezető |
Nyugállományba helyezve |
1979.10.31 |
|