|
|
|
Anyja neve: |
Csukás Eszter |
Született: |
1929.01.18., Gyulavári |
Végzettség(ek): |
4 polgári |
1944 |
Jászberényi Állami Tanítóképző Intézet (1 év) |
1945 |
Tanítóképző, érettségi és tanítói oklevél |
1951 |
MDP háromhónapos pártiskola |
1951 |
MDP Központi Pártiskola (1 éves) |
1954 |
Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem |
1961 |
|
|
Rendfokozatok: |
áv. főhadnagy |
1956.03.01-1960.02.28 |
|
N/A |
r. százados |
1960.03.01-1964.02.28 |
rendőrség |
soros előléptetés |
r. őrnagy |
1965.03.01-1970.02.28 |
rendőrség |
soros előléptetés |
r. százados |
1970.03.01 |
rendőrség |
soros előléptetés |
|
Foglalkozások, beosztások: |
Gyulavári |
1945-1951 |
gazdálkodó |
Gyulavári |
1951.02-1951.12 |
tanító |
Békéscsabai Úttőrőház |
1952.01-1953.01 |
igazgató |
Felsőoktatási Minisztérium Tudoményegyetemi Főosztály Személyzeti Osztály |
1953.01-1953.07.04 |
főelőadó |
Oktatásügyi Minisztérium Általános iskolai főosztály |
1953.07.04-1956.02.28 |
főelőadó |
BM Üdültetési és Gyermekneveltetési Osztály, Pedagógiai alosztály |
1956.03.01-1956.05.15 |
|
BM Üdültetési és Gyermekneveltetési Osztály, Pedagógiai alosztály |
1956.05.16-1961.02.03 |
alosztályvezető |
BRFK Politikai Nyomozó Osztály V. Alosztály |
1961.02.03-1962 |
főoperatív beosztott |
BM BRFK III. osztály |
1962-1962 |
főoperatív beosztott |
BRFK Politikai Osztály III. alosztály (BRFK III/III alosztály) |
1963-1963.03.14 |
főoperatív beosztott |
BRFK Politikai Osztály III. alosztály D csoport (BRFK Politikai Osztály III/d. csoport) |
1963.03.15-1967.04.14 |
csoportvezető |
BRFK Politikai Osztály III. alosztály (BRFK III/III alosztály) |
1967.04.15-1968.11.30 |
alosztályvezető-helyettes |
BM III/III-2-b alosztály |
1968.12.01-1970.10.31 |
alosztályvezető-helyettes |
BM III/III-2-b alosztály |
1970.11.01-1971.06.30 |
mb. alosztályvezető |
BM III/III-2-b alosztály |
1971.07.01-1980.09.30 |
alosztályvezető, egyben osztályvezető-helyettes |
Nyugállományba helyezve |
1980.09.30 |
|
|
Források: |
ÁBTL 2.8.1. - 11820
ÁBTL 2.8.1. - 189/1961.02.03. BM Személyzeti Főosztálya vezetőjének parancsa
ÁBTL 2.8.1. - 182/1963.03.21. BM III. fcsf. h. parancs
ÁBTL 2.8.1. - 234/1965.03.09. BM parancs
ÁBTL 2.8.1. - RR-160/1967.04.20. (372/1967.04.14. BM h. pcs. ismerttetése kinevezés);
ÁBTL 2.8.1. - 003/1033/1968.09.04. BM parancs
ÁBTL 3.1.5. - O-13236
ÁBTL 2.8.1. - 1111/1968.11.21. BM h. parancs
ÁBTL 2.8.1. - 46/1970.10.30. BM III. fcsf. h. parancs
ÁBTL 2.8.1. - 87/1971.02.12. BM parancs
ÁBTL 2.8.1. - 003/1033/1980.09.24. BM parancs |
|
|