Orosztony és környéke |
1945-1950 |
napszámos |
Orosztonyi Legeltető Bizottság |
1950 |
adminisztrátor |
Orosztonyi Gépállomás |
1950-1951 |
traktoros, brigádvezető |
Magyar Néphadsereg Pf. 4611 (20. repülő híradó zászlóalj), Börgönd |
1951 |
sorállományú katona |
ÁVH Dzerzsinszkij Operatív Iskola (6 hónap) |
1951-1952 |
hallgató |
Műszaki Parancsnokság Elhárító Osztály MN Pf. 7508 (1. számú robbanóanyag-raktár), Etyek |
1954.10.30-1956 |
operatív beosztott (elhárító tiszt) |
BM Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály |
1957 |
operatív beosztott |
BM Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály VII. Alosztály |
1957-[1960.03.10] |
operatív beosztott |
BM Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály VI. Alosztály |
1962.05.11-1962.08 |
csoportvezető |
BM Zala Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-2. Alosztály |
1962-1963.06.30 |
csoportvezető |
BM Zala Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-2. Alosztály |
1963.07.01-1964.05.28 |
alosztályvezető |
BM Zala Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Alosztály |
1964.05.29-1966.10.14 |
csoportvezető |
BM Zala Megyei Rendőr-főkapitányság III/V-2. Alosztály |
1966.10.15-1970.05.31 |
alosztályvezető |
BM Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Személyzeti Osztály |
1970.06.01-1985.10.31 |
osztályvezető |
Nyugállományba helyezve |
1985.10.31 |
N/A |